Strana 309 z 432, zobrazeno 20 záznamů z 8626
Odesílatel |
Příjemce |
Datum odeslání |
Lokace odeslání |
Signatura v IBM |
Digitalizace |
Typ dokumentu |
Schieszl, Josef | Martinů, Bohuslav | 07.12.1935 | Praha | SchJ 1935-12-07 | | Dopis |
Schieszl, Josef | Martinů, Bohuslav | 04.07.1936 | Praha | SchJ 1936-07-04a | | Dopis |
Schieszl, Josef | Šafránek, Miloš (Velvyslanectví ČSR v Paříži) | 30.05.1932 | Praha | SchJ 1932-05-30 | | Dopis |
Schieszl, Josef | Šafránek, Miloš (Velvyslanectví ČSR v Paříži) | 07.02.1936 | Praha | SchJ 1936-02-07a | | Dopis |
Schieszl, Josef | Šafránek, Miloš (Velvyslanectví ČSR v Paříži) | 28.01.1937 | Praha | SchJ 1937-01-28 | | Dopis |
Schieszl, Josef | Krčmář, Jan (Ministerstvo školství a národní osvěty ČSR) | 06.06.1935 | Praha | SchJ 1935-06-06b | | Dopis |
Schieszl, Josef | Wirth, Zdeněk (Ministerstvo školství a národní osvěty ČSR) | 03.10.1935 | Praha | SchJ 1935-10-03 | | Dopis |
Schieszl, Josef | Wirth, Zdeněk (Ministerstvo školství a národní osvěty ČSR) | 08.10.1935 | Praha | SchJ 1935-10-08b | | Dopis |
Schieszl, Josef (Kancelář prezidenta republiky) | Krčmář, Jan (Ministerstvo školství a národní osvěty ČSR) | 11.01.1936 | Praha | SchJ 1936-01-11a | | Dopis |
Schieszl, Josef (Kancelář prezidenta republiky) | Branberger, Jan (Mistrovská škola pražské konzervatoře) | 11.01.1936 | Praha | SchJ 1936-01-11b | | Dopis |
Schieszl, Josef | Wirth, Zdeněk (Ministerstvo školství a národní osvěty ČSR) | 04.07.1936 | Praha | SchJ 1936-07-04b | | Dopis |
Schieszl, Josef | Martinů, Bohuslav | 03.12.1932 | Praha | SchJ 1932-12-03 | | Dopis |
Schieszl, Josef | (Kancelář prezidenta republiky) | 03.12.1932 | | KPR 1932-12-03 | | Varia |
Schieszl, Josef | (Kancelář prezidenta republiky) | 14.12.1932 | | KPR 1932-12-14 | | Varia |
Schieszl, Josef | Martinů, Bohuslav | 25.07.1935 | Praha | SchJ 1935-07-25 | | Dopis |
Holzknecht, Václav (International Bohuslav Martinů Society) | Martinů, Charlotte | 09.02.1978 | | ČHF 1978-02-09b | | Telegram |
Holzknecht, Václav | Šolc, Karel | 25.01.1983 | Praha | ŠolK 1983-01-25 | | Dopis |
Holzknecht, Václav | Kočí, Přemysl (Národní divadlo v Praze) | 19.12.1975 | | ND 1975-12-19 | | Dopis |
Popelka, František | Martinů, Bohuslav | 30.11.1955 | Polička | PopF 1955-11-30 | | Dopis |
Popelka, František | Šafránek, Miloš | 27.08.1966 | Polička | CBM 1966-08-27 | | Dopis |